PAROR SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Carlos I Rey de España, 6
Municipio Badajoz
Provincia Badajoz
Razón Social PAROR SA
CIF A06122667
Actividad Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Pardo Ortiz Juan
VINCULACIONES DE PAROR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PAROR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pardo Ortiz Eugenio | Consejero Delegado | 26/03/2009 | 07/11/2011 |
Pardo Ortiz Eugenio | Consejero | 26/03/2009 | 07/11/2011 |
Pardo Ortiz Juan | Presidente | 26/03/2009 | 07/11/2011 |
Pardo Ortiz Juan | Consejero | 26/03/2009 | 07/11/2011 |
Pardo Ortiz Susana | Secretario | 26/03/2009 | 07/11/2011 |
Pardo Ortiz Susana | Consejero | 26/03/2009 | 07/11/2011 |
ACTOS BORME DE PAROR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3 , F 45, S 8, H BA 130, I/A 10 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-06
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3 , F 45, S 8, H BA 130, I/A 10 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-06
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-150-06
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-06
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-224-06
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3 , F 44, S 8, H BA 130, I/A 9 (26/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-06