PARKING SALAMANCA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Balandro, 13
Código Postal 28042
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PARKING SALAMANCA SL
CIF B86710811
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 15/04/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Ortiz Rozas Rafael
VINCULACIONES DE PARKING SALAMANCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PARKING SALAMANCA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mateo Alcantara Paloma | Apoderado | 16/10/2014 | 19/09/2018 |
Ortiz Rozas Rafael | Socio Unico | 16/10/2014 | 19/09/2018 |
Ortiz Rozas Rafael | Administrador Unico | 16/10/2014 | 19/09/2018 |
Ortiz Rozas Rafael | Liquidador | 19/09/2018 | 19/09/2018 |
Garcia Vazquez Pedro | Socio Unico | 29/04/2013 | 16/10/2014 |
Garcia Vazquez Pedro | Administrador Unico | 29/04/2013 | 16/10/2014 |
ACTOS BORME DE PARKING SALAMANCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30855 , F 167, S 8, H M 555333, I/A 4 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-188-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30855 , F 167, S 8, H M 555333, I/A 4 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-188-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30855 , F 167, S 8, H M 555333, I/A 4 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-188-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30855 , F 167, S 8, H M 555333, I/A 4 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-188-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30855 , F 165, S 8, H M 555333, I/A 3 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30855 , F 165, S 8, H M 555333, I/A 2 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30855 , F 165, S 8, H M 555333, I/A 2 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30855 , F 165, S 8, H M 555333, I/A 2 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30855 , F 162, S 8, H M 555333, I/A 1 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30855 , F 162, S 8, H M 555333, I/A 1 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-28