PARKING LYS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Mossén Femades, 2
Código Postal 46002
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social PARKING LYS SL
CIF B97013866
Actividad Actividades anexas al transporte terrestre
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PARKING LYS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PARKING LYS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Boluda Sanambrosio Juan | Apoderado | 30/09/2010 | 05/10/2023 |
Boluda Soler Juan Bautista | Apoderado | 30/09/2010 | 05/10/2023 |
Soler Lujan Maria Dolores | Apoderado | 30/09/2010 | 05/10/2023 |
YAIZA TRUST SL | Liquidador Unico | 05/10/2023 | 05/10/2023 |
YAIZA TRUST SL | Administrador Unico | 06/05/2010 | 05/10/2023 |
Fernandez Bravo Severo | Apoderado | 10/08/2015 | |
Boluda Sanambrosio Juan Bautista | Apoderado | 30/09/2010 | |
Soler Lujan Maria Dolores | Administrador Unico | 06/05/2010 | |
Soler Lujan Maria Dolores | Apoderado | 06/05/2010 | |
Añon Soucase Juan Jose | Apoderado | 15/04/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PARKING LYS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6696, L 4000, F 51, S 8, H V 73316, I/A 22 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6696, L 4000, F 51, S 8, H V 73316, I/A 22 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6696, L 4000, F 51, S 8, H V 73316, I/A 22 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6696, L 4000, F 51, S 8, H V 73316, I/A 22 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6696, L 4000, F 51, S 8, H V 73316, I/A 22 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-46
- C/ MOSSEN FEMADES 2 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6696, L 4000, F 51, S 8, H V 73316, I/A 21 (01/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-195-46
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/9
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6696, L 4000, F 50, S 8, H V 73316, I/A 20 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-46
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/11
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6696, L 4000, F 50, S 8, H V 73316, I/A 19 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6696, L 4000, F 50, S 8, H V 73316, I/A 18 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-178-46