PARKING LA MURALLA SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ MAGALLANES - PARCELA 181. POLIGONO INDUSTRIAL
Municipio Molina de Segura
Provincia Murcia
Razón Social PARKING LA MURALLA SL
CIF B73700148
Capital Social 3003000.0 Euros
Actividad Actividades anexas al transporte terrestre
Fecha de Constitución 10/01/2011
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único GRUPO CORPORATIVO SEFRAN SL
Propietario GRUPO CORPORATIVO SEFRAN SL
VINCULACIONES DE PARKING LA MURALLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PARKING LA MURALLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO CORPORATIVO SEFRAN SL | Socio Unico | 04/01/2018 | 23/10/2019 |
GRUPO CORPORATIVO SEFRAN SL | Administrador Unico | 04/01/2018 | 23/10/2019 |
Marcos Saez Nicolas | Apoderado | 04/02/2011 | 23/10/2019 |
Jose Francisco Moreno Riquelme | Administrador Unico | 05/07/2013 | 04/01/2018 |
Encarnacion Dolera Hernandez | Administrador Unico | 04/02/2011 | 05/07/2013 |
ACTOS BORME DE PARKING LA MURALLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2795 , F 80, S 8, H MU 75114, I/A 5 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-30
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2795 , F 80, S 8, H MU 75114, I/A 5 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-30
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.000.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.003.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 100.000,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2795 , F 80, S 8, H MU 75114, I/A 4 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2795 , F 80, S 8, H MU 75114, I/A 4 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2795 , F 80, S 8, H MU 75114, I/A 4 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-30
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2795 , F 80, S 8, H MU 75114, I/A 4 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2795 , F 79, S 8, H MU 75114, I/A 3 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2795 , F 79, S 8, H MU 75114, I/A 3 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2795 , F 78, S 8, H MU 75114, I/A 2 (04/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-31-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2795 , F 76, S 8, H MU 75114, I/A 1 (04/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-31-30