PARKING BALMES SA - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social PARKING BALMES SA
CIF A08993503
Actividad Actividades anexas al transporte terrestre
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PARKING BALMES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PARKING BALMES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Canals Monte Joaquin | Apoderado Solidario | 30/10/2013 | 04/01/2017 |
Garcia Labadie Maria Del Rocio | Administrador Unico | 30/10/2013 | 04/01/2017 |
Canals Monte Joaquin | Administrador Solidario | 13/12/2011 | 30/10/2013 |
Garcia Labadie Rocio | Administrador Solidario | 13/12/2011 | 30/10/2013 |
ACTOS BORME DE PARKING BALMES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23034 , F 184, S 8, H B 46530, I/A 14 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-08
Administrador Unico
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23034 , F 184, S 8, H B 46530, I/A 14 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23034 , F 183, S 8, H B 46530, I/A 13 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23034 , F 183, S 8, H B 46530, I/A 12 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23034 , F 183, S 8, H B 46530, I/A 12 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23034 , F 182, S 8, H B 46530, I/A 11 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-226-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.30.- MODIFICACION DEL PLAZO DE DURACION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23034 , F 182, S 8, H B 46530, I/A 10 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-222-08