PARDIEIRO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda del Gran Capitan, 45
Código Postal 14006
Municipio Córdoba
Provincia Córdoba
Mapa Ver Mapa
Razón Social PARDIEIRO SL
CIF B14825954
Capital Social 2379446.0 Euros
Actividad Cultivo de frutos oleaginosos
Fecha de Constitución 17/01/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PARDIEIRO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PARDIEIRO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Molina Fernandez De Los Rios Carlos | Presidente | 05/01/2015 | 12/03/2019 |
Molina Fernandez Rios Carlos | Liquidador | 04/08/2017 | 12/03/2019 |
Molina Fernandez Rios Carlos | Administrador Unico | 03/06/2016 | 04/08/2017 |
Molina Fernandez Rios Carlos | Administrador Solidario | 15/04/2015 | 03/06/2016 |
Silvera Silvela Felipe | Administrador Solidario | 15/04/2015 | 03/06/2016 |
Corcuera Rodriguez Jaime Guillermo | Consejero | 15/04/2015 | |
Cumplido Caro Manuel | Consejero | 15/04/2015 | |
Escorial Ayuso Almudena | Consejero | 15/04/2015 | |
Escorial Ayuso Francisco Javier | Consejero | 15/04/2015 | |
Molina Fernandez Rios Carlos | Presidente | 15/04/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PARDIEIRO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2052 , F 167, S 8, H CO 27208, I/A 13 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-14
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PARDIEIRO SL
Nif:B14825954
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CORDOBA
Juez / Ponente:ANTONIO FUENTES BUJALANCE
Fecha de Resolución:08/11/2018
Número Procedimiento Concursal:784/2018
Datos Registrales:
Tomo:
2052
Libro:
0
Folio:
167
Hoja:
8-27208
Inscripción:
13
Fecha Inscripción12/03/2019
Registro:Registro Mercantil de Cordoba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2052 , F 167, S 8, H CO 27208, I/A 13 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-14
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PARDIEIRO SL
Nif:B14825954
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CORDOBA
Juez / Ponente:ANTONIO FUENTES BUJALANCE
Fecha de Resolución:08/11/2018
Número Procedimiento Concursal:784/2018
Datos Registrales:
Tomo:
2052
Libro:
0
Folio:
167
Hoja:
8-27208
Inscripción:
13
Fecha Inscripción12/03/2019
Registro:Registro Mercantil de Cordoba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2052 , F 167, S 8, H CO 27208, I/A 13 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-14
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2052 , F 167, S 8, H CO 27208, I/A 12 (04/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-14
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2052 , F 167, S 8, H CO 27208, I/A 12 (04/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2052 , F 167, S 8, H CO 27208, I/A 12 (04/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-14
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2051 , F 140, S 8, H CO 27208, I/A 11 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2051 , F 140, S 8, H CO 27208, I/A 11 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-14
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2051 , F 140, S 8, H CO 27208, I/A 11 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-14
- AVDA GRAN CAPITAN 45 Bl.5 4 A (CORDOBA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2051 , F 137, S 8, H CO 27208, I/A 9 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-14