PARDARRI INVEST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Clara del Rey, 8
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PARDARRI INVEST SL
CIF B87088282
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 06/08/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PARDARRI INVEST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PARDARRI INVEST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Altuna Royo Jose Ramon | Apoderado | 12/01/2018 | 04/11/2021 |
Lopetegui Agote Jose Antonio | Apoderado | 05/11/2015 | 04/11/2021 |
Zabala Zabala Feliciano | Administrador Unico | 05/10/2017 | 04/11/2021 |
Altuna Royo Jose Ramon | Administrador Unico | 25/09/2014 | 05/10/2017 |
Lopetegui Agote Jose Antonio | Socio Unico | 25/09/2014 | 06/10/2014 |
ACTOS BORME DE PARDARRI INVEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32654 , F 159, S 8, H M 587804, I/A 6 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32654 , F 159, S 8, H M 587804, I/A 6 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32654 , F 159, S 8, H M 587804, I/A 6 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32654 , F 158, S 8, H M 587804, I/A 5 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32654 , F 158, S 8, H M 587804, I/A 4 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32654 , F 158, S 8, H M 587804, I/A 4 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32654 , F 156, S 8, H M 587804, I/A 3 (05/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32654 , F 156, S 8, H M 587804, I/A 2 (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32654 , F 154, S 8, H M 587804, I/A 1 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-188-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32654 , F 154, S 8, H M 587804, I/A 1 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-188-28