PARCSUD ACTIVA SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social PARCSUD ACTIVA SL
CIF B62559356
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único INMOBILIARIA PARC SUD SL
VINCULACIONES DE PARCSUD ACTIVA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PARCSUD ACTIVA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baranera Casacuberta Manuel | REPR.143 RRM | 13/05/2013 | 06/08/2014 |
Figueras Comas Josep | Administrador Concursal | 01/04/2014 | 06/08/2014 |
INMOBILIARIA PARC SUD SL | Administrador Unico | 13/05/2013 | 06/08/2014 |
Baranera Vivet Manuel | Administrador Unico | 22/10/2010 | 13/05/2013 |
Baranera Casacuberta Manuel | Presidente | 22/10/2010 | |
Baranera Casacuberta Manuel | Consejero | 22/10/2010 | |
Baranera Casacuberta Manuel | Consejero Delegado | 22/10/2010 | |
Baranera Vivet Albert | Consejero | 22/10/2010 | |
Baranera Vivet Manel | Vicepresidente | 22/10/2010 | |
Baranera Vivet Manel | Consejero | 22/10/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PARCSUD ACTIVA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33693 , F 144, S 8, H B 234148, I/A 9 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 932/2013, AUTO FIRME DE FECHA 07/04/2014, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33693 , F 144, S 8, H B 234148, I/A 9 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 932/2013, AUTO FIRME DE FECHA 31/01/2014, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DECLARADO CONJUNTAMENTE CON OTRAS SOCIEDADES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33685 , F 96, S 8, H B 234148, I/A 8 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-68-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33685 , F 96, S 8, H B 234148, I/A 8 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-68-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO: "INMOBILIARIA PARC SUD SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33685 , F 96, S 8, H B 234148, I/A 7 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33685 , F 96, S 8, H B 234148, I/A 6 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33685 , F 96, S 8, H B 234148, I/A 6 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33685 , F 95, S 8, H B 234148, I/A 5 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-214-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33685 , F 95, S 8, H B 234148, I/A 5 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-214-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-08