PARCHUS 10T SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sagasta, 76
Código Postal 35008
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social PARCHUS 10T SL
CIF B76104983
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Elaboración de helados
Fecha de Constitución 21/09/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Diez Triguero Felix
VINCULACIONES DE PARCHUS 10T SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PARCHUS 10T SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diez Triguero Felix | Administrador Unico | 14/10/2011 | 03/05/2021 |
Diez Triguero Felix | Socio Unico | 14/10/2011 | 03/05/2021 |
Diez Triguero Felix | Liquidador | 03/05/2021 | 03/05/2021 |
ACTOS BORME DE PARCHUS 10T SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2002 , F 69, S 8, H GC 44904, I/A 3 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2002 , F 69, S 8, H GC 44904, I/A 3 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2002 , F 69, S 8, H GC 44904, I/A 3 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2002 , F 69, S 8, H GC 44904, I/A 3 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-35
- C/ SAGASTA 76 (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2002 , F 69, S 8, H GC 44904, I/A 2 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2002 , F 69, S 8, H GC 44904, I/A 2 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2002 , F 68, S 8, H GC 44904, I/A 1 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-35
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2002 , F 68, S 8, H GC 44904, I/A 1 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-35
Dirección:C/ MALTESES 3 3º (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
Comienzo de operaciones:21/09/11
Capital:10.000,00 Euros
Objeto social:La importación, exportación, representación, distribución, comercialización, elaboración, transformación y venta, al por mayor y al detalle de toda clase de golosinas y frutos secos, helados y derivados lácteos. La prestación de servicios en restaurantes, cafeterías y bares..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2002 , F 68, S 8, H GC 44904, I/A 1 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-35