PARANA Y GUADALQUIVIR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 41
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PARANA Y GUADALQUIVIR SL
CIF B87041984
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 16/06/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Aladio Calveira Miguel Angel
VINCULACIONES DE PARANA Y GUADALQUIVIR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PARANA Y GUADALQUIVIR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aladio Calveira Miguel Angel | Socio Unico | 27/06/2014 | 06/10/2017 |
Aladio Calveira Miguel Angel | Liquidador | 20/01/2017 | 06/10/2017 |
Aladio Calveira Miguel Angel | Administrador Unico | 27/06/2014 | 20/01/2017 |
ACTOS BORME DE PARANA Y GUADALQUIVIR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32425 , F 32, S 8, H M 583645, I/A 3 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32425 , F 32, S 8, H M 583645, I/A 3 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32425 , F 32, S 8, H M 583645, I/A 2 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32425 , F 32, S 8, H M 583645, I/A 2 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32425 , F 32, S 8, H M 583645, I/A 2 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32425 , F 30, S 8, H M 583645, I/A 1 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-126-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32425 , F 30, S 8, H M 583645, I/A 1 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-126-28
Dirección:C/ SERRANO 41 - 6-3 (MADRID)
Comienzo de operaciones:16/06/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:a) Servicios de asesoría en finanzas, fiscal, laboral y contable a toda clase de empresas. b) Servicios de organización y administración de empresas. c) Asistencia a las empresas en la implantación y desarrollo de sistemas informáticos, incluso la comercialización y suministro de programas y equipos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32425 , F 30, S 8, H M 583645, I/A 1 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-126-28