PARADISO DIRECTORSHIP SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA DE MOSCU - URBANIZACION JARDINES DEL DUQUE,
Municipio Adeje
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social PARADISO DIRECTORSHIP SL
CIF B88132915
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 15/06/2018
Órgano Administración Administrador único
Propietario Barazzetti Matteo
VINCULACIONES DE PARADISO DIRECTORSHIP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PARADISO DIRECTORSHIP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barazzetti Matteo | Socio Unico | 07/02/2020 | 02/08/2023 |
Bianchi Filippo | Administrador Unico | 07/02/2020 | 02/08/2023 |
Bianchi Filippo | Liquidador | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
Azzolina Fabio | Socio Unico | 23/11/2018 | 07/02/2020 |
Azzolina Fabio | Administrador Unico | 23/11/2018 | 07/02/2020 |
DIRECTORSHIP CIBELES SL | Administrador Unico | 21/06/2018 | 23/11/2018 |
Gomez Fructuoso Francisco | Representante | 21/06/2018 | 23/11/2018 |
ACTOS BORME DE PARADISO DIRECTORSHIP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3600 , F 58, S 8, H TF 61960, I/A 5 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3600 , F 58, S 8, H TF 61960, I/A 5 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3600 , F 58, S 8, H TF 61960, I/A 5 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3600 , F 58, S 8, H TF 61960, I/A 5 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-38
- Otras modificaciones estatutarias: 15. Nombramiento duración y prohibición de competencia.-Los administradores ejercerán sus cargos porun periodo de tiempo indefinido. La Junta podrá acordar en cualquier momento, la separación de cualquiera de los administradores. El Cargo de administrador será retribuido, y la retribución se fijará
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3600 , F 58, S 8, H TF 61960, I/A 4 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3600 , F 58, S 8, H TF 61960, I/A 4 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3600 , F 58, S 8, H TF 61960, I/A 4 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-38
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3600 , F 58, S 8, H TF 61960, I/A 4 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-38
- AVDA DE MOSCU - URBANIZACION JARDINES DEL DUQUE, (ADEJE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3600 , F 58, S 8, H TF 61960, I/A 3 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-38
- C/ CARLOS JR HAMILTON 12 LOCAL (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3600 , F 57, S 8, H TF 61960, I/A 2 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-38