PARABEBES SERVICIOS INFANTILES Y PREMAMA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Alcalde Barnils, 64
Código Postal 08174
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social PARABEBES SERVICIOS INFANTILES Y PREMAMA SL
CIF B65212813
Capital Social 23858.0 Euros
Actividad Portales web
Fecha de Constitución 16/11/2009
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Gonzalez Barros Bellsola Antonio
VINCULACIONES DE PARABEBES SERVICIOS INFANTILES Y PREMAMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PARABEBES SERVICIOS INFANTILES Y PREMAMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Naveiro Sanchez Jacobo | Apoderado | 11/08/2010 | 11/10/2019 |
Gonzalez Barros Bellsola Antonio | Administrador Unico | 07/06/2019 | 11/10/2019 |
Mir Pomes Mireia | Apoderado | 11/08/2010 | 11/10/2019 |
Sanchez Martin Antonio Ignacio | Apoderado | 11/08/2010 | 11/10/2019 |
Clariana Gortazar Fernando | REPR.143 RRM | 07/06/2019 | |
Ferrer Franch Joaquim | REPR.143 RRM | 15/07/2011 | 07/06/2019 |
GRUPO INTERCOM DE CAPITAL SCR SA | Consejero | 11/08/2010 | 07/06/2019 |
INTERCOM FACTORY SL | Consejero | 07/06/2019 | |
Mir Pomes Mireia | Presidente | 11/08/2010 | 07/06/2019 |
Mir Pomes Mireia | Consejero | 11/08/2010 | 07/06/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PARABEBES SERVICIOS INFANTILES Y PREMAMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42345 , F 2, S 8, H B 391224, I/A 13 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1693/2019, AUTO FIRME DE FECHA 20/09/2019, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42345 , F 2, S 8, H B 391224, I/A 13 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-08
- EL CONTENIDO DE LA INSCRIPCION 12 MODIFICA EL HECHO REFLEJADO POR LA NOTA EXTENDIDA EL DIA 30/11/2018, AL MARGEN DE LA INSCRIPCION 5, FOLIO 73, TOMO 41623, EN CUANTO A LA FECHA DE CESE DEL CONSEJERO "INTERCOM FACTORY SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42345 , F 1, S 8, H B 391224, I/A 12 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42345 , F 1, S 8, H B 391224, I/A 12 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-08
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42345 , F 1, S 8, H B 391224, I/A 12 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-08
Consejero
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41623 , F 73, S 8, H B 391224, I/A 5 N (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-08
Consejero
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42345 , F 1, S 8, H B 391224, I/A 11 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-149-08
Consejero
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42345 , F 1, S 8, H B 391224, I/A 10 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42345 , F 1, S 8, H B 391224, I/A 9 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42345 , F 1, S 8, H B 391224, I/A 8 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-08