PAOSAL DEL MAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL LOS GRILLOS 14 - SAN ISIDRO
Municipio Níjar
Provincia Almería
Razón Social PAOSAL DEL MAR SL
CIF B04694105
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 31/03/2010
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PAOSAL DEL MAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PAOSAL DEL MAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arias Gongora Francisco | Liquidador | 04/11/2016 | 04/11/2016 |
Arias Gongora Francisco | Administrador Mancomunado | 12/08/2010 | 04/11/2016 |
Garcia Linares Oscar | Administrador Mancomunado | 12/08/2010 | 04/11/2016 |
Gomez Martinez Alfonso Francisco | Administrador Mancomunado | 12/08/2010 | 04/11/2016 |
Garcia Linares Oscar | Administrador Unico | 07/05/2010 | 12/08/2010 |
ACTOS BORME DE PAOSAL DEL MAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1381 , F 32, S 8, H AL 36209, I/A 3 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-04
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1381 , F 32, S 8, H AL 36209, I/A 3 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-04
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1381 , F 32, S 8, H AL 36209, I/A 3 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-04
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1381 , F 32, S 8, H AL 36209, I/A 3 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-04
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-210-04
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1381 , F 32, S 8, H AL 36209, I/A 2 (12/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-161-04
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1381 , F 32, S 8, H AL 36209, I/A 2 (12/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-161-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1381 , F 32, S 8, H AL 36209, I/A 2 (12/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-161-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1381 , F 31, S 8, H AL 36209, I/A 1 (07/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-04
Dirección:POLIG INDUSTRIAL LOS GRILLOS 14 - SAN ISIDRO (NIJAR)
Comienzo de operaciones:31/03/10
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:Servicios de hosteleria, de bar, restaurante, cafeteria, comida, bebida, hostal y salón de baile
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1381 , F 31, S 8, H AL 36209, I/A 1 (07/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-04