PANORAMA TRES SL - EXTINGUIDA
Provincia Granada
Razón Social PANORAMA TRES SL
CIF B18514380
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Dorador Muñoz Maria Teresa
Propietario Dorador Muñoz Maria Teresa
VINCULACIONES DE PANORAMA TRES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PANORAMA TRES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dorador Muñoz Maria Teresa | Socio Unico | 15/07/2009 | 27/12/2017 |
Dorador Muñoz Maria Teresa | Administrador Unico | 15/07/2009 | 27/12/2017 |
Prados Osuna Jose | Administrador Unico | 15/07/2009 |
ACTOS BORME DE PANORAMA TRES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 906 , F 183, S 8, H GR 16823, I/A 5 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-18
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 906 , F 183, S 8, H GR 16823, I/A 5 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-18
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-196-18
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-173-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 906 , F 183, S 8, H GR 16823, I/A 4 (15/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 906 , F 183, S 8, H GR 16823, I/A 4 (15/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-18
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 906 , F 183, S 8, H GR 16823, I/A 4 (15/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-18