PANOIL INTERNACIONAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 27
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PANOIL INTERNACIONAL SL
CIF B78401643
Capital Social 60750.0 Euros
Página Web www.panoil.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PANOIL INTERNACIONAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PANOIL INTERNACIONAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calvo De Mora Rumsey Juan Arturo | Consejero | 24/10/2013 | 23/11/2020 |
Doat Pinto Da Costa Lumbrales Joao Maria | Presidente | 24/10/2013 | 23/11/2020 |
Doat Pinto Da Costa Lumbrales Joao Maria | Consejero Delegado | 24/10/2013 | 23/11/2020 |
Doat Pinto Da Costa Lumbrales Joao Maria | Consejero | 24/10/2013 | 23/11/2020 |
Doat Pinto Da Costa Lumbrales Joao Maria | Liquidador Solidario | 23/11/2020 | 23/11/2020 |
Garcia Portillo Vicente Emilio | Consejero | 24/10/2013 | 23/11/2020 |
Garcia Portillo Vicente Emilio | Liquidador Solidario | 23/11/2020 | 23/11/2020 |
Portillo Doat Ivan Emilio | Vicesecret. | 17/11/2015 | 23/11/2020 |
Portillo Doat Ivan Emilio | Consejero | 24/10/2013 | 23/11/2020 |
Roca Garcia Rafael | Secretario No Consejero | 19/10/2015 | 23/11/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PANOIL INTERNACIONAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33837 , F 202, S 8, H M 23268, I/A 16 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33837 , F 202, S 8, H M 23268, I/A 16 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33837 , F 202, S 8, H M 23268, I/A 16 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33837 , F 202, S 8, H M 23268, I/A 16 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33837 , F 202, S 8, H M 23268, I/A 15 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-28
Capital Anterior: | 50.550,00 | Euros |
Aumento de capital: | 10.200,00 | Euros |
Capital Actual: | 60.750,00 | Euros |
Porcentaje: | 20,18 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33837 , F 201, S 8, H M 23268, I/A 14 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-28
Capital Anterior: | 30.050,00 | Euros |
Aumento de capital: | 20.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 50.550,00 | Euros |
Porcentaje: | 68,22 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33837 , F 201, S 8, H M 23268, I/A 13 (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33837 , F 200, S 8, H M 23268, I/A 12 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33837 , F 200, S 8, H M 23268, I/A 11 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-28
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33837 , F 200, S 8, H M 23268, I/A 10 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-28