PANIFICADORA HIJOS DE ANTONIO DIAZ SA - EXTINGUIDA
Provincia Granada
Razón Social PANIFICADORA HIJOS DE ANTONIO DIAZ SA
CIF A18052688
Actividad Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PANIFICADORA HIJOS DE ANTONIO DIAZ SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PANIFICADORA HIJOS DE ANTONIO DIAZ SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Larios Tomas | Liquidador Mancomunado | 13/11/2014 | 13/11/2014 |
Diaz Larios Tomas | Administrador Mancomunado | 13/08/2013 | 13/11/2014 |
Diaz Reyes Elizabet | Liquidador Mancomunado | 13/11/2014 | 13/11/2014 |
Diaz Reyes Elizabet | Administrador Mancomunado | 13/08/2013 | 13/11/2014 |
Diaz Valdivia Benjamin Tomas | Administrador Mancomunado | 15/10/2010 | 13/08/2013 |
Diaz Valdivia Jesus | Administrador Mancomunado | 15/10/2010 | 13/08/2013 |
ACTOS BORME DE PANIFICADORA HIJOS DE ANTONIO DIAZ SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 162, S 8, H GR 3711, I/A 11 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 162, S 8, H GR 3711, I/A 11 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-18
- Otras modificaciones estatutarias: Art. 27. Modificado en el sentido de que se suprime la referencia a que el número de liquidadores será siempre impar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 162, S 8, H GR 3711, I/A 11 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-18
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 162, S 8, H GR 3711, I/A 11 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-18
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 162, S 8, H GR 3711, I/A 11 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-18
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 161, S 8, H GR 3711, I/A 10 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-18
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 161, S 8, H GR 3711, I/A 10 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-18
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-135-18
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-217-18
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 161, S 8, H GR 3711, I/A 9 (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-205-18