PANIFICADORA DE AYALA SL - EXTINGUIDA
Provincia Áraba/Alava
Razón Social PANIFICADORA DE AYALA SL
CIF B01015692
Actividad Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PANIFICADORA DE AYALA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PANIFICADORA DE AYALA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Montaña Uribe Francisco Jesus | Apoderado Solidario | 27/10/2010 | 27/02/2017 |
Rodriguez Arredondo Jose Alberto | Administrador Concursal | 21/03/2012 | 27/02/2017 |
Montaña Vicente Jesus | Administrador Unico | 27/10/2010 | 04/05/2012 |
Lopez Ugarte Luis Jesus | Apoderado Solidario | 27/10/2010 | 02/11/2011 |
Montaña Vicente Jesus | Presidente | 27/10/2010 | |
Montaña Vicente Jesus | Consejero | 27/10/2010 | |
Muruzabal Fernandez Damian | Consejero | 27/10/2010 | |
Paredes Alava Juan Jose | Secretario | 27/10/2010 | |
Paredes Alava Juan Jose | Consejero | 27/10/2010 | |
Saenz Breton Ernesto | Consejero | 27/10/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PANIFICADORA DE AYALA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1500 , F 30, S 8, H VI 2431, I/A 16 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PANIFICADORA DE AYALA SL
Nif:B01015692
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VITORIA-GASTEIZ
Número:1
Juez / Ponente:MARIA JOSE VILLALAIN RUIZ
Fecha de Resolución:22/12/2011
Número Procedimiento Concursal:491/2011
Datos Registrales:
Tomo:
1500
Libro:
0
Folio:
30
Hoja:
8-2431
Inscripción:
16
Fecha Inscripción27/02/2017
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1500 , F 30, S 8, H VI 2431, I/A 16 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PANIFICADORA DE AYALA SL
Nif:B01015692
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VITORIA-GASTEIZ
Número:1
Juez / Ponente:MARIA TERESA TRINIDAD SANTOS
Fecha de Resolución:08/02/2017
Número Procedimiento Concursal:491/2011
Datos Registrales:
Tomo:
1500
Libro:
0
Folio:
30
Hoja:
8-2431
Inscripción:
16
Fecha Inscripción27/02/2017
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1500 , F 30, S 8, H VI 2431, I/A 16 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PANIFICADORA DE AYALA SL
Nif:B01015692
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VITORIA-GASTEIZ
Número:1
Juez / Ponente:MARIA TERESA TRINIDAD SANTOS
Fecha de Resolución:08/02/2017
Número Procedimiento Concursal:491/2011
Datos Registrales:
Tomo:
1500
Libro:
0
Folio:
30
Hoja:
8-2431
Inscripción:
16
Fecha Inscripción27/02/2017
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1500 , F 30, S 8, H VI 2431, I/A 16 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PANIFICADORA DE AYALA SL
Nif:B01015692
Auto de aprobación del plan de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VITORIA-GASTEIZ
Número:1
Juez / Ponente:MARIA-ANTONIA BLANCO BRIOSCA
Fecha de Resolución:20/07/2012
Número Procedimiento Concursal:491/2011
Datos Registrales:
Tomo:
1500
Libro:
0
Folio:
30
Hoja:
8-2431
Inscripción:
15
Fecha Inscripción01/10/2012
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1500 , F 30, S 8, H VI 2431, I/A 15 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-01
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1500 , F 30, S 8, H VI 2431, I/A 14 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PANIFICADORA DE AYALA SL
Nif:B01015692
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VITORIA-GASTEIZ
Número:1
Juez / Ponente:MARIA JOSE VILLALAIN RUIZ
Fecha de Resolución:27/03/2012
Número Procedimiento Concursal:491/2011
Datos Registrales:
Tomo:
1500
Libro:
0
Folio:
30
Hoja:
8-2431
Inscripción:
14
Fecha Inscripción04/05/2012
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1500 , F 30, S 8, H VI 2431, I/A 14 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-01
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1500 , F 30, S 8, H VI 2431, I/A 14 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PANIFICADORA DE AYALA SL
Nif:B01015692
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VITORIA-GASTEIZ
Número:1
Juez / Ponente:MARIA JOSE VILLALAIN RUIZ
Fecha de Resolución:22/12/2011
Número Procedimiento Concursal:491/2011
Datos Registrales:
Tomo:
1500
Libro:
0
Folio:
30
Hoja:
8-2431
Inscripción:
13
Fecha Inscripción21/03/2012
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1500 , F 30, S 8, H VI 2431, I/A 13 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PANIFICADORA DE AYALA SL
Nif:B01015692
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VITORIA-GASTEIZ
Número:1
Juez / Ponente:MARIA JOSE VILLALAIN RUIZ
Fecha de Resolución:22/12/2011
Número Procedimiento Concursal:491/2011
Datos Registrales:
Tomo:
1500
Libro:
0
Folio:
30
Hoja:
8-2431
Inscripción:
13
Fecha Inscripción21/03/2012
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1500 , F 30, S 8, H VI 2431, I/A 13 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-01