PANADERIAS SEVILLANO MADRILEÑAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ribera de Curtidores, 37
Código Postal 28005
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PANADERIAS SEVILLANO MADRILEÑAS SL
CIF B86706553
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 23/04/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PANADERIAS SEVILLANO MADRILEÑAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PANADERIAS SEVILLANO MADRILEÑAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bayon Bermejo Sergio | Administrador Unico | 09/06/2014 | 07/08/2019 |
Bayon Bermejo Sergio | Liquidador | 07/08/2019 | 07/08/2019 |
Lopez Carrasco Luis | Administrador Unico | 02/06/2014 | 09/06/2014 |
Polvillo Ruiz Maria Dolores | Administrador Unico | 14/05/2013 | 02/06/2014 |
ACTOS BORME DE PANADERIAS SEVILLANO MADRILEÑAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31083 , F 84, S 8, H M 559417, I/A 4 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31083 , F 84, S 8, H M 559417, I/A 4 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31083 , F 84, S 8, H M 559417, I/A 4 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31083 , F 84, S 8, H M 559417, I/A 4 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-28
- C/ RIBERA DE CURTIDORES 37 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31083 , F 84, S 8, H M 559417, I/A 3 (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31083 , F 84, S 8, H M 559417, I/A 3 (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31083 , F 84, S 8, H M 559417, I/A 3 (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31083 , F 83, S 8, H M 559417, I/A 2 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31083 , F 83, S 8, H M 559417, I/A 2 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31083 , F 80, S 8, H M 559417, I/A 1 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-28