PAN NATURAL CALIENTE SL - EXTINGUIDA
Municipio Leganés
Provincia Madrid
Razón Social PAN NATURAL CALIENTE SL
CIF B80902695
Actividad Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario INVERSIONES CEJISA SL
VINCULACIONES DE PAN NATURAL CALIENTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PAN NATURAL CALIENTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arriola Murrieta Jose Manuel | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/02/2019 | 27/12/2023 |
Arriola Murrieta Jose Manuel | Apoderado Mancomunado | 25/03/2022 | 27/12/2023 |
Arriola Murrieta Jose Manuel | Apoderado | 28/02/2023 | 27/12/2023 |
Martinez Ruiz Clemente | Administrador Mancomunado | 11/02/2019 | 27/12/2023 |
Martinez Ruiz Clemente | Apoderado Solidario | 11/02/2019 | 27/12/2023 |
Martinez Ruiz Digna Isabel | Administrador Mancomunado | 11/02/2019 | 27/12/2023 |
Martinez Ruiz Digna Isabel | Apoderado Solidario | 11/02/2019 | 27/12/2023 |
Martinez Ruiz Jesus | Administrador Mancomunado | 11/02/2019 | 27/12/2023 |
Martinez Ruiz Jesus | Apoderado Solidario | 11/02/2019 | 27/12/2023 |
Martinez Villagra Carlos | Apoderado Solidario | 11/02/2019 | 27/12/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PAN NATURAL CALIENTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42782 , F 61, S 8, H M 131172, I/A 11 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42782 , F 61, S 8, H M 131172, I/A 11 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42782 , F 61, S 8, H M 131172, I/A 10 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8128 , F 149, S 8, H M 131172, I/A 9 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8128 , F 148, S 8, H M 131172, I/A 8 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8128 , F 148, S 8, H M 131172, I/A 8 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8128 , F 147, S 8, H M 131172, I/A 7 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8128 , F 146, S 8, H M 131172, I/A 6 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8128 , F 145, S 8, H M 131172, I/A 5 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8128 , F 144, S 8, H M 131172, I/A 4 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-28