PAMPLONA CAPITAL MANAGEMENT (PE) SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Marques de la Ensenada, 2
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PAMPLONA CAPITAL MANAGEMENT (PE) SL
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 23/03/2017
Página Web www.pamplonafunds.com
Órgano Administración Administradores solidarios
Administrador Único Rapallo Serrano Pedro
Propietario Pamplona Pe Investments Holding Ii Limited
Auditor RSM SPAIN AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE PAMPLONA CAPITAL MANAGEMENT (PE) SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PAMPLONA CAPITAL MANAGEMENT (PE) SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gauci Stephen | Administrador Solidario | 10/05/2023 | 10/08/2023 |
Gauci Stephen | Liquidador | 10/08/2023 | 10/08/2023 |
Pamplona Pe Investments Holding Ii Limited | Socio Unico | 24/04/2017 | 10/08/2023 |
Rapallo Serrano Pedro | Administrador Unico | 02/04/2018 | 10/08/2023 |
RSM SPAIN AUDITORES SLP | Auditor | 15/12/2017 | 10/08/2023 |
Schwab Martin Jurgen | Administrador Unico | 02/04/2018 | 10/08/2023 |
Schwab Martin Jurgen | Administrador Solidario | 10/08/2023 | |
Rapallo Serrano Pedro | Administrador Solidario | 10/05/2023 | |
Schwab Martin Jurgen | Administrador Unico | 24/04/2017 | 02/04/2018 |
ACTOS BORME DE PAMPLONA CAPITAL MANAGEMENT (PE) SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35892 , F 143, S 8, H M 644905, I/A 7 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35892 , F 143, S 8, H M 644905, I/A 7 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35892 , F 143, S 8, H M 644905, I/A 7 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35892 , F 143, S 8, H M 644905, I/A 7 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 7 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35892 , F 142, S 8, H M 644905, I/A 6 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35892 , F 142, S 8, H M 644905, I/A 6 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35892 , F 142, S 8, H M 644905, I/A 6 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-28
- SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 4ª EL NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES UNICOS, SIENDO LO CORRECTO ADMINISTRADORES SOLIDATIO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35892 , F 141, S 8, H M 644905, I/A 4 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-77-28
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 7º
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35892 , F 142, S 8, H M 644905, I/A 5 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35892 , F 141, S 8, H M 644905, I/A 4 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-28