PAMEDI AIE - EXTINGUIDA
Dirección social Cl de L'Electricitat, 22
Código Postal 08110
Municipio Montcada i Reixac
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PAMEDI AIE
CIF V65114670
Capital Social 20000.0 Euros
Fecha de Constitución 22/05/2009
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PAMEDI AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PAMEDI AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Terrats Bes Jordi | Administrador Mancomunado | 06/06/2013 | 20/01/2017 |
Terrats Bes Jordi | MRO.COMS.LIQ | 20/01/2017 | 20/01/2017 |
Xam Mar Mangrane Esteban | Administrador Mancomunado | 06/06/2013 | 20/01/2017 |
Xam Mar Mangrane Esteban | MRO.COMS.LIQ | 20/01/2017 | 20/01/2017 |
Terrats Triquel Ramon | Administrador Mancomunado | 20/07/2009 | 09/05/2013 |
Xam Mar Mangrane Esteban | Administrador Mancomunado | 20/07/2009 | 09/05/2013 |
ACTOS BORME DE PAMEDI AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41345 , F 25, S 8, H B 390975, I/A 4 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-08
MRO.COMS.LIQ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41345 , F 25, S 8, H B 390975, I/A 4 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-08
Administrador Mancomunado
MRO.COMS.LIQ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41345 , F 25, S 8, H B 390975, I/A 4 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41345 , F 25, S 8, H B 390975, I/A 3 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41345 , F 25, S 8, H B 390975, I/A 2 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-225-08
- SON SOCIOS DE LA AGRUPACION LAS SIGUIENTES PERSONAS JURIDICAS: "TALLADIUM ESPAÑA, S.L." y "TERRATS MECANIZADOS, S.L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41345 , F 21, S 8, H B 390975, I/A 1 (20/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-143-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41345 , F 21, S 8, H B 390975, I/A 1 (20/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-143-08
Dirección:CL ELECTRICITAT, 22 POLIG. IND. LA FERRARIA (MONTCADA I REIXAC)
Comienzo de operaciones:22/05/09
Capital:20.000,00 Euros
Objeto social:ACTIVIDAD ECONOMICA AUXILIAR DE DAR SERVICIO EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A REQUISITOS SANITARIOS, VERIFICACIONES ESTETICAS,DIMENSIONALES Y ACABADOS,EMBALAJES,TRAZABILIDAD, CONTROL Y LIBERACION DE LOTES,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41345 , F 21, S 8, H B 390975, I/A 1 (20/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-143-08