PALOMARES ROCAFONDA SL - EXTINGUIDA
Razón Social PALOMARES ROCAFONDA SL
CIF B61603684
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PALOMARES ROCAFONDA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PALOMARES ROCAFONDA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Palomares Martin Jesus | Apoderado Solidario | 13/10/2020 | 28/08/2023 |
Pradillo Sanchez Maria Luisa | Administrador Unico | 13/10/2020 | 28/08/2023 |
Pradillo Sanchez Maria Luisa | Liquidador | 28/08/2023 | 28/08/2023 |
Palomares Martin Jesus | Administrador | 13/10/2020 |
ACTOS BORME DE PALOMARES ROCAFONDA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30661 , F 16, S 8, H B 177685, I/A 6 (28/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-168-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30661 , F 16, S 8, H B 177685, I/A 6 (28/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-168-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30661 , F 16, S 8, H B 177685, I/A 6 (28/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-168-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30661 , F 16, S 8, H B 177685, I/A 5 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-204-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30661 , F 16, S 8, H B 177685, I/A 4 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30661 , F 16, S 8, H B 177685, I/A 4 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-204-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-184-08