PALMICRAM RESTAURANT SL - EXTINGUIDA
Dirección social LG PORT BALIS LOCAL 1 2 3
Código Postal 08392
Municipio Sant Andreu de Llavaneres
Provincia Barcelona
Razón Social PALMICRAM RESTAURANT SL
CIF B67036079
Capital Social 3020.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 22/06/2017
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Yvonne Cusachs Novellas
VINCULACIONES DE PALMICRAM RESTAURANT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PALMICRAM RESTAURANT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bartres Casals Maria Angela | Apoderado Solidario | 08/08/2017 | 02/07/2021 |
Robert Graupera Josep | Apoderado Solidario | 08/08/2017 | 02/07/2021 |
Yvonne Cusachs Novellas | Administrador Unico | 27/03/2019 | 02/07/2021 |
Robert Bartres Miriam | Administrador Unico | 10/07/2017 | 27/03/2019 |
ACTOS BORME DE PALMICRAM RESTAURANT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46015 , F 30, S 8, H B 506813, I/A 4 (02/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 199/2021, AUTO FIRME DE FECHA 07/04/2021, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46015 , F 30, S 8, H B 506813, I/A 4 (02/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO EL SOCIO UNICO: DOÑA YVONNE CUSACHS NOVELLAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46015 , F 29, S 8, H B 506813, I/A 3 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46015 , F 29, S 8, H B 506813, I/A 3 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46015 , F 29, S 8, H B 506813, I/A 3 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46015 , F 29, S 8, H B 506813, I/A 2 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-156-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46015 , F 28, S 8, H B 506813, I/A 1 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-08
Dirección:LG PORT BALIS LOCAL 1 2 3 (SANT ANDREU DE LLAVANERES)
Comienzo de operaciones:22/06/17
Capital:3.020,00 Euros
Objeto social:LA EXPLOTACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE RESTAURACION Y HOSTELERIA EN RESTAURANTES, CAFES, BARES, CAFETERIAS, HOTELES, PENSIONES Y CATERING
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46015 , F 28, S 8, H B 506813, I/A 1 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-08