PALMERO CRUZ SA
Dirección social Calle San Bernardo, 97
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PALMERO CRUZ SA
CIF A83550657
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 17/12/2002
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Porres Salazar Eloy
ORGANIGRAMA DE PALMERO CRUZ SA
VINCULACIONES DE PALMERO CRUZ SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PALMERO CRUZ SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Porres Salazar Eloy | Apoderado | 11/06/2024 | |
Porres Salazar Francisco Javier | Secretario | 11/06/2024 | |
Porres Salazar Francisco Javier | Consejero | 11/06/2024 | |
Porres Salazar Francisco Javier | Apoderado | 11/06/2024 | |
Porres Salazar Francisco Javier | Consejero Delegado | 11/06/2024 | |
Porres Salazar Javier | Apoderado | 15/06/2022 | |
Palmero Cruz Manuel | Consejero | 20/09/2017 | |
Porres Salazar Eloy | Presidente | 20/09/2017 | |
Porres Salazar Eloy | Consejero | 20/09/2017 |
ACTOS BORME DE PALMERO CRUZ SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 321266, I/A 9 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 321266, I/A 8 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-28
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 321266, I/A 8 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-28
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 321266, I/A 8 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18493 , F 16, S 8, H M 321266, I/A 7 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18493 , F 16, S 8, H M 321266, I/A 6 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-28
- Se omitió por error en la inscripción 5ª la publicación del cese del presidente PALMERO CRUZ MANUEL y del secretario PORRES SALAZAR ELOY
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18493 , F 15, S 8, H M 321266, I/A 5 (20/09/2017)
CVE: BORME-A-2019-193-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18493 , F 15, S 8, H M 321266, I/A 5 (20/09/2017)
CVE: BORME-A-2019-193-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18493 , F 15, S 8, H M 321266, I/A 5 (20/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-186-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18493 , F 15, S 8, H M 321266, I/A 5 (20/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-186-28