PALMERA NUEVE SA - EXTINGUIDA
Dirección social C/ ENERGIA SOLAR 1 - CAMPUS PALMAS ALTAS, C.P. 41.
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social PALMERA NUEVE SA
CIF A41683905
Capital Social 1.246058E7 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 26/09/1994
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PALMERA NUEVE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PALMERA NUEVE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benjumea Llorente Elena Maria | Consejero | 07/07/2009 | 18/01/2019 |
Benjumea Llorente Elena Maria | Liquidador Solidario | 18/01/2019 | 18/01/2019 |
Benjumea Llorente Felipe | Consejero | 07/07/2009 | 18/01/2019 |
Benjumea Llorente Felipe | Secretario | 05/11/2010 | 18/01/2019 |
Benjumea Llorente Felipe | Vicepresidente | 05/11/2010 | 18/01/2019 |
Benjumea Llorente Felipe | Liquidador Solidario | 18/01/2019 | 18/01/2019 |
Benjumea Llorente Francisco Javier | Consejero | 07/07/2009 | 18/01/2019 |
Benjumea Llorente Francisco Javier | Presidente | 05/11/2010 | 18/01/2019 |
Benjumea Llorente Francisco Javier | Liquidador Solidario | 18/01/2019 | 18/01/2019 |
Benjumea Llorente Maria Del Carmen | Apoderado | 09/06/2014 | 18/01/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PALMERA NUEVE SA
Director Gerente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6251 , F 97, S 8, H SE 20429, I/A 16 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6251 , F 97, S 8, H SE 20429, I/A 16 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6251 , F 97, S 8, H SE 20429, I/A 16 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-41
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6251 , F 97, S 8, H SE 20429, I/A 16 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6251 , F 97, S 8, H SE 20429, I/A 16 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-41
Consejero
Liquidador Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6251 , F 97, S 8, H SE 20429, I/A 16 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6251 , F 96, S 8, H SE 20429, I/A 15 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 18, S 8, H SE 20429, I/A 14 (26/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-190-41
Capital Anterior: | 15.473.056,63 | Euros |
Disminución de capital | 3.012.476,63 | Euros |
Capital Actual: | 12.460.580,00 | Euros |
Porcentaje: | 19,47 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 18, S 8, H SE 20429, I/A 14 (26/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-190-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 18, S 8, H SE 20429, I/A 14 (26/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-190-41