PALMER HILL INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ramirez de Arellano, 17
Código Postal 28043
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PALMER HILL INVESTMENTS SL
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 06/09/2023
Órgano Administración Administrador único
Propietario LAUDERS PARTNERS CONSULTING SL
VINCULACIONES DE PALMER HILL INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PALMER HILL INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Burgos Alcaide Carmen | Apoderado Solidario | 23/10/2023 | 08/12/2023 |
De Rabassa Delgado Pablo | Apoderado Solidario | 23/10/2023 | 08/12/2023 |
LAUDERS PARTNERS CONSULTING SL | Socio Unico | 14/09/2023 | 08/12/2023 |
LINKLATERS SLP | Apoderado Solidario | 23/10/2023 | 08/12/2023 |
Martinez Ribo Olivia | Apoderado Solidario | 23/10/2023 | 08/12/2023 |
Mora Pozancos Pablo | Administrador Unico | 14/09/2023 | 08/12/2023 |
Mora Pozancos Pablo | Liquidador | 08/12/2023 | 08/12/2023 |
Vilalta Duce Alberto | Apoderado Solidario | 23/10/2023 | 08/12/2023 |
ACTOS BORME DE PALMER HILL INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45693 , F 63, S 8, H M 803346, I/A 4 (08/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45693 , F 63, S 8, H M 803346, I/A 4 (08/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45693 , F 63, S 8, H M 803346, I/A 4 (08/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45693 , F 63, S 8, H M 803346, I/A 4 (08/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-28
- Subsanación de la constitución en cuanto a la redacción del artículo 21 de los estatutos sociales relativo a la fecha de cierre del ejercicio social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45693 , F 63, S 8, H M 803346, I/A 3 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-28
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45693 , F 63, S 8, H M 803346, I/A 3 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45693 , F 63, S 8, H M 803346, I/A 2 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45693 , F 60, S 8, H M 803346, I/A 1 (14/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45693 , F 60, S 8, H M 803346, I/A 1 (14/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-28
Dirección:C/ RAMIREZ DE ARELLANO 17 10ª (MADRID)
Comienzo de operaciones:06/09/23
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La Sociedad tendrá por objeto: A. Realizar estudios contables, de mercado, sociológicos, tecnológicos, de mercadotecnia, y sobre asuntos relacionados con el desarrollo de proyectos o sociedades empresariales, mercantiles e industriales, estas actividades se realizarán en concepto de mediación ..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45693 , F 60, S 8, H M 803346, I/A 1 (14/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-28