PALMA SOCIAS Y ROSSELLO SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ GREMIO HERREROS 38 - POLIGONO DE SON CASTELLO.
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social PALMA SOCIAS Y ROSSELLO SL
CIF B07224942
Actividad Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos
Nombres Anteriores
- BARCELONA SOCIAS Y ROSSELLO SA
- PALMA SOCIAS Y ROSSELLO SA
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PALMA SOCIAS Y ROSSELLO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PALMA SOCIAS Y ROSSELLO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Coll Fortuny Juan Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/09/2012 | |
Coll Fortuny Juan Jose | Apoderado | 06/09/2012 | |
Rossello Gual Juan Carlos | Apoderado | 06/09/2012 | |
Rossello Gual Juan Carlos | Administrador Solidario | 16/03/2010 | 06/09/2012 |
Rossello Reynes Alberto | Apoderado Solidario | 06/09/2012 | |
Rossello Reynes Alberto | Apoderado | 06/09/2012 | |
Rossello Reynes Juan Carlos | Apoderado | 06/09/2012 | |
Rossello Roig Juan | Apoderado | 06/09/2012 | |
Socias Gili Ester | Administrador Solidario | 16/03/2010 | 06/09/2012 |
Socias Gili Isabel | Apoderado | 06/09/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PALMA SOCIAS Y ROSSELLO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1954 , F 19, S 8, H PM 11907, I/A 27 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1954 , F 19, S 8, H PM 11907, I/A 27 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-07
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1954 , F 19, S 8, H PM 11907, I/A 27 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1954 , F 19, S 8, H PM 11907, I/A 27 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-07
Empresa: PALMA SOCIAS Y ROSSELLO SA
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación y nueva redacción de los Estatutos.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1954 , F 16, S 8, H PM 11907, I/A 26 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-07
Empresa: PALMA SOCIAS Y ROSSELLO SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1954 , F 16, S 8, H PM 11907, I/A 26 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-07
Empresa: PALMA SOCIAS Y ROSSELLO SA
- Denominación y forma adoptada: PALMA SOCIAS Y ROSSELLO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1954 , F 16, S 8, H PM 11907, I/A 26 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-07
Empresa: PALMA SOCIAS Y ROSSELLO SA
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1954 , F 16, S 8, H PM 11907, I/A 25 (06/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-07
Empresa: PALMA SOCIAS Y ROSSELLO SA
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-172-07
Empresa: BARCELONA SOCIAS Y ROSSELLO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1954 , F 16, S 8, H PM 11907, I/A 24 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-07