PALLARS SOBIRA ESTUDI D'ARQUITECTURA SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Rosselló, 9
Código Postal 08328
Municipio Alella
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PALLARS SOBIRA ESTUDI D'ARQUITECTURA SLP
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de arquitectura
Fecha de Constitución 01/07/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PALLARS SOBIRA ESTUDI D'ARQUITECTURA SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PALLARS SOBIRA ESTUDI D'ARQUITECTURA SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gutierrez Gonzalez Pedro | Liquidador | 16/01/2015 | 16/01/2015 |
Gutierrez Gonzalez Pedro | Administrador Solidario | 01/10/2009 | 16/01/2015 |
Pedemonte Clemente Merce | Liquidador | 16/01/2015 | 16/01/2015 |
Pedemonte Clemente Merce | Administrador Solidario | 01/10/2009 | 16/01/2015 |
ACTOS BORME DE PALLARS SOBIRA ESTUDI D'ARQUITECTURA SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41452 , F 14, S 8, H B 385416, I/A 2 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41452 , F 14, S 8, H B 385416, I/A 2 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41452 , F 14, S 8, H B 385416, I/A 2 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-237-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-237-08
- LOS SOCIOS PROFESIONALES SON:PEDRO GUTIERREZ GONZALEZ Y MERCE PEDEMONTE CLEMENTE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41452 , F 11, S 8, H B 385416, I/A 1 (01/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-198-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41452 , F 11, S 8, H B 385416, I/A 1 (01/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-198-08
Dirección:CL ROSSELLO Num.9 (ALELLA)
Comienzo de operaciones:01/07/09
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:SERVICIOS PROFESIONALES PROPIOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO Y EMISION DE INFORMES PERICIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41452 , F 11, S 8, H B 385416, I/A 1 (01/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-198-08