PALLARS SEGARRA 2009 SL - EXTINGUIDA
Dirección social . Les Afores (Carretera Bellvis), S/N
Código Postal 25670
Municipio Térmens
Provincia Lleida
Razón Social PALLARS SEGARRA 2009 SL
CIF B25690256
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Gestión de instalaciones deportivas
Fecha de Constitución 14/05/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Segura Farran Alberto
VINCULACIONES DE PALLARS SEGARRA 2009 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PALLARS SEGARRA 2009 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Segura Farran Alberto | Socio Unico | 28/01/2011 | 15/12/2016 |
Segura Farran Alberto | Administrador Unico | 28/01/2011 | 15/12/2016 |
Segura Farran Alberto | Liquidador | 15/12/2016 | 15/12/2016 |
Segura Farran Alberto | Socio único | 15/12/2016 | |
Campo Prado Daniel | Administrador Unico | 12/06/2009 | 28/01/2011 |
ACTOS BORME DE PALLARS SEGARRA 2009 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1145 , F 124, S 8, H L 23769, I/A 3 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1145 , F 124, S 8, H L 23769, I/A 3 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1145 , F 124, S 8, H L 23769, I/A 3 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-25
Administrador Unico
Liquidador
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1145 , F 124, S 8, H L 23769, I/A 3 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-25
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-155-25
- a) La explotación de un centro de hípica. b) La importación, exportación, comercialización y cría de todo tipo de caballos, y la prestación de servicios de custodia o pupilaje de caballos. c) Cursos y competiciones relacionados con la hípica. d) Explotación de bares, cafeterías, restaurantes, etc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1195 , F 123, S 8, H L 23769, I/A 2 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-26-25
- CTRA BELLVIS S/N (TERMENS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1195 , F 123, S 8, H L 23769, I/A 2 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-26-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1195 , F 123, S 8, H L 23769, I/A 2 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-26-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1195 , F 123, S 8, H L 23769, I/A 2 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-26-25
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1195 , F 123, S 8, H L 23769, I/A 2 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-26-25