PALCUBE CONSTRUCCIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Tomas Redondo, 2
Código Postal 28033
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PALCUBE CONSTRUCCIONES SL
CIF B85278265
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 19/11/2007
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Boldu De Luelmo Roberto Jesus
Propietario INVAL 2012 SL
VINCULACIONES DE PALCUBE CONSTRUCCIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PALCUBE CONSTRUCCIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Boldu De Luelmo Roberto Jesus | Administrador Unico | 16/06/2017 | 17/10/2018 |
INVAL 2012 SL | Socio Unico | 16/06/2017 | 17/10/2018 |
Boldu De Luelmo Roberto Jesus | Administrador Mancomunado | 22/02/2012 | 16/06/2017 |
Muros Martin Jose Julio | Administrador Mancomunado | 22/02/2012 | 16/06/2017 |
Jerez Cubero Carlos | Administrador Unico | 22/02/2012 |
ACTOS BORME DE PALCUBE CONSTRUCCIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25074 , F 102, S 8, H M 451562, I/A 4 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25074 , F 102, S 8, H M 451562, I/A 4 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25074 , F 102, S 8, H M 451562, I/A 3 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25074 , F 102, S 8, H M 451562, I/A 3 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25074 , F 102, S 8, H M 451562, I/A 3 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25074 , F 102, S 8, H M 451562, I/A 3 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-28
- C/ TOMAS REDONDO 2 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25074 , F 101, S 8, H M 451562, I/A 2 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25074 , F 101, S 8, H M 451562, I/A 2 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25074 , F 101, S 8, H M 451562, I/A 2 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25074 , F 101, S 8, H M 451562, I/A 2 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-28