PALBOCAN SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Iglesia, 4
Código Postal 20302
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social PALBOCAN SA
CIF A75053637
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 13/09/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PALBOCAN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PALBOCAN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arrillaga Martinez Jose-miguel | Administrador Unico | 05/10/2011 | 18/11/2016 |
TALLERES JASO INDUSTRIAL SL | Liquidador | 18/11/2016 | 18/11/2016 |
Arrillaga Martinez Jose-miguel | Socio Unico | 05/10/2011 | 22/11/2011 |
ACTOS BORME DE PALBOCAN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2532 , F 75, S 8, H SS 33906, I/A 4 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2532 , F 75, S 8, H SS 33906, I/A 4 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2532 , F 75, S 8, H SS 33906, I/A 4 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2532 , F 75, S 8, H SS 33906, I/A 4 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-20
- Desembolsado: 7.000,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2532 , F 75, S 8, H SS 33906, I/A 3 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2532 , F 75, S 8, H SS 33906, I/A 2 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2532 , F 74, S 8, H SS 33906, I/A 1 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2532 , F 74, S 8, H SS 33906, I/A 1 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-20
Dirección:C/ C/ IGLESIA, 4-6& A Y B.- (IRUN)
Comienzo de operaciones:13/09/11
Objeto social:La compra y venta de toda clase de bienes inmuebles
Capital Suscrito:60.000,00 Euros
Desembolsado:15.000,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2532 , F 74, S 8, H SS 33906, I/A 1 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-20