PALBLADIGITAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Gutierre de Cetina, 24
Código Postal 28017
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PALBLADIGITAL SL
CIF B87630414
Capital Social 5110.0 Euros
Fecha de Constitución 12/08/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PALBLADIGITAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PALBLADIGITAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Palma Villalon Antonio | Administrador Unico | 19/06/2018 | 21/06/2023 |
De Palma Villalon Antonio | Liquidador | 21/06/2023 | 21/06/2023 |
Palma Villalon Maria Del Valle | Administrador Unico | 22/08/2016 | 19/06/2018 |
ACTOS BORME DE PALBLADIGITAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35066 , F 4, S 8, H M 630618, I/A 3 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35066 , F 4, S 8, H M 630618, I/A 3 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35066 , F 4, S 8, H M 630618, I/A 3 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35066 , F 4, S 8, H M 630618, I/A 3 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-28
- BULEV GUTIERRE DE CETINA 24, - LOCAL, (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35066 , F 3, S 8, H M 630618, I/A 2 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-123-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 8º de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35066 , F 3, S 8, H M 630618, I/A 2 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-123-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35066 , F 3, S 8, H M 630618, I/A 2 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-123-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35066 , F 3, S 8, H M 630618, I/A 2 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-123-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35066 , F 1, S 8, H M 630618, I/A 1 (22/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-28
Dirección:C/ AZCONA 36 - EXT. LOCAL 2 (MADRID)
Comienzo de operaciones:12/08/16
Capital:5.110,00 Euros
Objeto social:La producción, diseño, diseños gráficos, publicidad de empresas, rotulación, páginas web, reproducción de soportes informáticos, CD-ROM, CD, DVD, video, cine, multimedia, shorts, portadas de discos, CDS, reportajes fotográficos, publicidad de prensa, o en cualquier otro soporte de diseño gráfico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35066 , F 1, S 8, H M 630618, I/A 1 (22/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-28