PALASI CONSULTORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Bernardino, 20
Código Postal 28015
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PALASI CONSULTORES SL
CIF B83444745
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PALASI CONSULTORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PALASI CONSULTORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Andres Garcia Maria Isabel | Liquidador | 07/10/2021 | 11/04/2023 |
De Andres Garcia Maria Isabel | Administrador Unico | 10/07/2019 | 07/10/2021 |
Romero Verdu Eduardo | Administrador Unico | 10/07/2019 |
ACTOS BORME DE PALASI CONSULTORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18254 , F 136, S 8, H M 316318, I/A 5 (11/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-73-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18254 , F 136, S 8, H M 316318, I/A 4 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18254 , F 136, S 8, H M 316318, I/A 4 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18254 , F 136, S 8, H M 316318, I/A 4 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18254 , F 135, S 8, H M 316318, I/A 3 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18254 , F 135, S 8, H M 316318, I/A 3 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-203-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-218-28