PALANGRE 2006 SL - EXTINGUIDA
Provincia Girona
Razón Social PALANGRE 2006 SL
CIF B17900846
Actividad Pesca marina
Fecha de Constitución 08/05/2006
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PALANGRE 2006 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PALANGRE 2006 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Maria Esperanza Antolin Sierra | Administrador Solidario | 26/10/2011 | 20/12/2019 |
Maria Esperanza Antolin Sierra | Liquidador Solidario | 20/12/2019 | 20/12/2019 |
Miquel Martinez Olibares | Administrador Solidario | 26/10/2011 | 20/12/2019 |
Miquel Martinez Olibares | Liquidador Solidario | 20/12/2019 | 20/12/2019 |
Maria Angeles Martinez Calero | Administrador Mancomunado | 26/10/2011 | |
Miquel Martinez Olibares | Administrador Mancomunado | 26/10/2011 |
ACTOS BORME DE PALANGRE 2006 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2444 , F 121, S 8, H GI 41096, I/A 3 3 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2444 , F 121, S 8, H GI 41096, I/A 3 3 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2444 , F 121, S 8, H GI 41096, I/A 3 3 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-17
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2444 , F 121, S 8, H GI 41096, I/A 3 3 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2444 , F 121, S 8, H GI 41096, I/A 3 3 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-17
- En el BORME nº 211 del 07/11/2011 se omitió la publicación del cambio de estructura a ADMINISTRADORES SOLIDARIOS y el nombramiento de éstos a favor de MIQUEL MARTINEZ OLIBARES, con DNI 40.428.282-D y MARIA ESPERANZA ANTOLIN SIERRA, con DNI 40.462.188-J, por plazo indefinido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2444 , F 121, S 8, H GI 41096, I/A 2 (26/10/2011)
CVE: BORME-A-2012-161-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2444 , F 121, S 8, H GI 41096, I/A 2 (26/10/2011)
CVE: BORME-A-2012-161-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2444 , F 121, S 8, H GI 41096, I/A 2 (26/10/2011)
CVE: BORME-A-2012-161-17
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2444 , F 121, S 8, H GI 41096, I/A 2 (26/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-17
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-170-17