PALADIO VISION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 89
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PALADIO VISION SL
CIF B87766069
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 24/02/2017
Órgano Administración Administrador único
Propietario AAO OPTICO SA
VINCULACIONES DE PALADIO VISION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PALADIO VISION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AAO OPTICO SA | Administrador Unico | 05/09/2018 | 28/01/2019 |
AAO OPTICO SA | Socio Unico | 05/09/2018 | 28/01/2019 |
AAO OPTICO SA | Liquidador | 28/01/2019 | 28/01/2019 |
Beneyto Orban Pedro | Representante | 28/01/2019 | 28/01/2019 |
Beneyto Orban Pedro Juan | Apoderado | 10/07/2017 | 28/01/2019 |
Calviño Perez Jorge Eduardo | Apoderado | 05/09/2018 | 28/01/2019 |
Osorio Juanjose Elena Carmen | Apoderado | 05/09/2018 | 28/01/2019 |
Simon Guiter Olivier Patrick | Apoderado | 10/07/2017 | 28/01/2019 |
Pino Montilla Rafael | Administrador Unico | 10/07/2017 | 05/09/2018 |
AAO OPTICO SA | Socio Unico | 10/03/2017 | 20/11/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PALADIO VISION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35719 , F 142, S 8, H M 641892, I/A 8 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35719 , F 142, S 8, H M 641892, I/A 8 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35719 , F 142, S 8, H M 641892, I/A 8 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35719 , F 142, S 8, H M 641892, I/A 8 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 89 11ª (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35719 , F 142, S 8, H M 641892, I/A 7 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2609 , F 60, S 8, H CO 38735, I/A 6 (05/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-176-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2609 , F 60, S 8, H CO 38735, I/A 5 (05/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-176-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2609 , F 60, S 8, H CO 38735, I/A 5 (05/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-176-14
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2609 , F 60, S 8, H CO 38735, I/A 4 (05/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-176-14
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2609 , F 59, S 8, H CO 38735, I/A 3 (05/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-176-14