PAJORJUELMA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alamos, 36
Código Postal 29130
Municipio Alhaurín de la Torre
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social PAJORJUELMA SL
CIF B93186963
Capital Social 28100.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 11/04/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Perez Garrido Juan
VINCULACIONES DE PAJORJUELMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PAJORJUELMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fraile Herrera Manuel | Administrador Unico | 21/06/2012 | 02/11/2017 |
Fraile Herrera Manuel | Liquidador | 02/11/2017 | 02/11/2017 |
Perez Garrido Juan | Socio Unico | 13/04/2012 | 02/11/2017 |
Perez Garrido Juan | Administrador Unico | 13/04/2012 | 21/06/2012 |
ACTOS BORME DE PAJORJUELMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5001, L 3908, F 150, S 8, H MA113303, I/A 4 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5001, L 3908, F 150, S 8, H MA113303, I/A 4 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5001, L 3908, F 150, S 8, H MA113303, I/A 4 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5001, L 3908, F 150, S 8, H MA113303, I/A 4 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-29
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 25.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 28.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 806,45 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5001, L 3908, F 150, S 8, H MA113303, I/A 3 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-205-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5001, L 3908, F 150, S 8, H MA113303, I/A 2 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-125-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5001, L 3908, F 150, S 8, H MA113303, I/A 2 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-125-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5001, L 3908, F 149, S 8, H MA113303, I/A 1 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5001, L 3908, F 149, S 8, H MA113303, I/A 1 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-29
Dirección:C/ ALAMOS 36 1 C (ALHAURIN DE LA TORRE)
Comienzo de operaciones:11/04/12
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:LA PROMOCION Y CONSTRUCCION Y EXPLOTACION EN FORMA DE ARRENDAMIENTO, DE BIENES INMUEBLES URBANOS Y RUSTICOS, Y LA REFORMA Y REHABILITACION DE TODA CLASE DE EDIFICACIONES, LA PROMOCION Y GESTION DE LA ORDENACION URBANISTICA DE TERRENOS, LA INTERMEDIACION INMOBILIARIA Y LA EXPLOTACION AGRARIA, PECUARI
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5001, L 3908, F 149, S 8, H MA113303, I/A 1 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-29