PAINE INVERSIONES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Recoletos, 17
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PAINE INVERSIONES SA
CIF A57471211
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 04/01/2007
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario INVERNOSTRA SL
VINCULACIONES DE PAINE INVERSIONES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PAINE INVERSIONES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERNOSTRA SL | Socio Unico | 29/10/2009 | 17/12/2013 |
NETMOBILIA SL | Administrador Solidario | 23/04/2013 | 17/12/2013 |
RENTMOBILIA SL | Administrador Solidario | 23/04/2013 | 17/12/2013 |
Curiel Chaves Salvador | Administrador Mancomunado | 03/05/2012 | 23/04/2013 |
Roca Tornel Pedro Angel | Administrador Mancomunado | 03/05/2012 | 23/04/2013 |
INVERNOSTRA SL | Administrador Unico | 08/11/2010 | 03/05/2012 |
Cantallops Gual Antonio | Administrador Unico | 24/08/2009 | 08/11/2010 |
Collado Garcia Francisco Javier | Apoderado Solidario | 03/09/2009 | |
Baquera Aguirre Lorenzo Luis | Administrador Unico | 24/08/2009 |
ACTOS BORME DE PAINE INVERSIONES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31108 , F 24, S 8, H M 559835, I/A 3 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31108 , F 24, S 8, H M 559835, I/A 3 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-28
- PASEO DE RECOLETOS 17 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31108 , F 24, S 8, H M 559835, I/A 2 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2396 , F 129, S 8, H PM 57298, I/A 15 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2396 , F 129, S 8, H PM 57298, I/A 15 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2396 , F 129, S 8, H PM 57298, I/A 15 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-07
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
- Otras modificaciones estatutarias: 10. -Artículo 10: "Los órganos de gobierno de la Sociedad son la Junta General de accionistas y el órgano de administración". . 22. DEROGADO.. Artículo 23: "La Sociedad podrá ser regida y administrada,a elección de la Junta General, por uno cualquiera de los siguientes sistemas alternativos: a).- Un Administrador Unico. b).- Por dos administradores mancomunados. c).-Por varios administradores solidarios, en cuyo caso el acuerdo que 25. Artículo 25.- La Sociedad deberá llevar, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Comercio, una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su Empresa, que permita un seguimiento cronológico de las operaciones, asi como la elaboración de inventarios y balances. Los libros de
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2396 , F 129, S 8, H PM 57298, I/A 14 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2396 , F 129, S 8, H PM 57298, I/A 14 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2396 , F 129, S 8, H PM 57298, I/A 14 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-07