PAIDOS-MAR SL - EXTINGUIDA
Municipio Santander
Provincia Cantabria
Razón Social PAIDOS-MAR SL
CIF B39415880
Actividad Actividades auxiliares a la educación
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PAIDOS-MAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PAIDOS-MAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carlos Junquera Pelaez | Liquidador Solidario | 09/10/2015 | 23/01/2017 |
Fernandez Gonzalez Luisa Maria | Liquidador Solidario | 09/10/2015 | 23/01/2017 |
Gutierrez Moran Rosa Maria | Liquidador Solidario | 09/10/2015 | 23/01/2017 |
Largo Guemes Aurora | Liquidador Solidario | 09/10/2015 | 23/01/2017 |
Rodriguez Perez Rasilla Maria Teresa | Liquidador Solidario | 09/10/2015 | 23/01/2017 |
Carlos Junquera Pelaez | Presidente | 04/01/2011 | 09/10/2015 |
Carlos Junquera Pelaez | Consejero | 04/01/2011 | 09/10/2015 |
Fernandez Gonzalez Luisa Maria | Consejero | 18/01/2010 | 09/10/2015 |
Gutierrez Moran Rosa Maria | Consejero | 18/01/2010 | 09/10/2015 |
Largo Guemes Aurora | Secretario | 04/01/2011 | 09/10/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PAIDOS-MAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 735 , F 45, S 8, H S 8214, I/A 13 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 735 , F 44, S 8, H S 8214, I/A 12 (09/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-39
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 735 , F 44, S 8, H S 8214, I/A 12 (09/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-39
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 735 , F 44, S 8, H S 8214, I/A 12 (09/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-39
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 735 , F 44, S 8, H S 8214, I/A 12 (09/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-39
- Se modifica el art. 10 de los estatutos sociales relativo ala convocatoria de las juntas.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 735 , F 44, S 8, H S 8214, I/A 11 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-39
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-15-39
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 735 , F 44, S 8, H S 8214, I/A 10 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-39
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 735 , F 44, S 8, H S 8214, I/A 10 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-39
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-23-39