PAHISA PROMOCIONES SUR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maestro Padilla, 2
Código Postal 04004
Municipio Almería
Provincia Almería
Razón Social PAHISA PROMOCIONES SUR SL
CIF B04266169
Capital Social 1553645.1 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PAHISA PROMOCIONES SUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PAHISA PROMOCIONES SUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Mañas Beatriz Maria Del Carmen | Administrador Mancomunado | 12/11/2018 | 30/11/2018 |
Lopez Mañas Jose Manuel | Administrador Mancomunado | 12/11/2018 | 30/11/2018 |
Mañas Cano Francisca | Administrador Unico | 12/11/2018 |
ACTOS BORME DE PAHISA PROMOCIONES SUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 302 , F 86, S 8, H AL 9384, I/A 10 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-04
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 302 , F 86, S 8, H AL 9384, I/A 10 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-04
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 302 , F 86, S 8, H AL 9384, I/A 10 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-04
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 302 , F 86, S 8, H AL 9384, I/A 9 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-04
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 302 , F 86, S 8, H AL 9384, I/A 9 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 302 , F 86, S 8, H AL 9384, I/A 9 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-04
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. El Capital Social se fija en la cifra de UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS Y DIEZ CENTIMOS DE EURO (1.533.645,10 E), representado y dividido en 25.851 participaciones sociales íntegramente asumidas, iguales, indivisibles y
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 302 , F 85, S 8, H AL 9384, I/A 8 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-04
Capital Anterior: | 1.953.851,00 | Euros |
Disminución de capital | 400.205,90 | Euros |
Capital Actual: | 1.553.645,10 | Euros |
Porcentaje: | 20,48 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 302 , F 85, S 8, H AL 9384, I/A 8 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-04
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-182-04
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-04