PAGORUE BRAND SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG EMPRESARIAL ZUATZU, EDIFICIO ZURRIOLA, PLANT
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social PAGORUE BRAND SL
CIF B20995874
Capital Social 515530.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 24/02/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PAGORUE BRAND SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PAGORUE BRAND SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aldazabal Lacuesta Oscar | Administrador Solidario | 13/03/2009 | 05/12/2014 |
Larumbe Martin Enrique | Administrador Solidario | 13/03/2009 | 05/12/2014 |
ACTOS BORME DE PAGORUE BRAND SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2424 , F 124, S 8, H SS 31421, I/A 4 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-20
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2424 , F 124, S 8, H SS 31421, I/A 4 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2424 , F 124, S 8, H SS 31421, I/A 4 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-20
Capital Anterior: | 937.250,00 | Euros |
Disminución de capital | 421.720,00 | Euros |
Capital Actual: | 515.530,00 | Euros |
Porcentaje: | 45,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2424 , F 123, S 8, H SS 31421, I/A 3 (21/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-233-20
Capital Anterior: | 76.600,00 | Euros |
Aumento de capital: | 860.650,00 | Euros |
Capital Actual: | 937.250,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.123,56 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2424 , F 122, S 8, H SS 31421, I/A 2 (20/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-80-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2424 , F 119, S 8, H SS 31421, I/A 1 (13/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-57-20
Dirección:POLIG EMPRESARIAL ZUATZU, EDIFICIO ZURRIOLA, PLANT (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Comienzo de operaciones:24/02/09
Capital:76.600,00 Euros
Objeto social:COMPRAVENTA, TENENCIA, GESTION, DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA PARTICIPACION EN LOS FONDOS PROPIOS DE ENTIDADES MEDIANTE LA ORGANIZACION DE MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES, ASI COMO LA PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES A LAS MISMAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2424 , F 119, S 8, H SS 31421, I/A 1 (13/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-57-20