PAGODA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ PEÑA CARESES CR36, POLIGONO DE SILVOTA
Municipio Llanera
Provincia Asturias
Razón Social PAGODA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL
CIF B74442633
Capital Social 90000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 06/04/2018
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PAGODA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PAGODA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES RIESGO LLORENTE SL | Administrador Solidario | 26/04/2023 | |
OVIHOUSE INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 16/04/2018 | 26/04/2023 |
Riesgo Souto Hilario | Liquidador | 26/04/2023 | 26/04/2023 |
SAN ROQUE SERVICIOS INTEGRALES SL | Administrador Solidario | 16/04/2018 | 26/04/2023 |
INVERSIONES RIESGO LLORENTE SL | Administrador Solidario | 16/04/2018 | 01/08/2018 |
ACTOS BORME DE PAGODA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4302 , F 125, S 8, H AS 54106, I/A 3 (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4302 , F 125, S 8, H AS 54106, I/A 3 (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4302 , F 125, S 8, H AS 54106, I/A 3 (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4302 , F 125, S 8, H AS 54106, I/A 3 (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4302 , F 125, S 8, H AS 54106, I/A 2 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4302 , F 123, S 8, H AS 54106, I/A 1 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-33
Dirección:C/ PEÑA CARESES CR36, POLIGONO DE SILVOTA (LLANERA)
Comienzo de operaciones:06/04/18
Capital:90.000,00 Euros
Objeto social:CNAE: 4110. En aquellas actividades que tuvieran carácter profesional la sociedad actuará como intermediaria o mediadora. Objeto: Promoción inmobiliaria, la construcción de edificios residenciales. Construcción de edificios no residenciales, construcción de otros proyectos de ingeniería civil, prepa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4302 , F 123, S 8, H AS 54106, I/A 1 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-33