PAGAFANTA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de la Constitucion, 13
Código Postal 28931
Municipio Móstoles
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PAGAFANTA SL
CIF B85581759
Capital Social 8000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 03/12/2008
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PAGAFANTA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PAGAFANTA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Arranz Fernando | Administrador Mancomunado | 17/12/2008 | 06/10/2020 |
Vazquez Gonzalez Daniel | Administrador Mancomunado | 17/12/2008 | 06/10/2020 |
ACTOS BORME DE PAGAFANTA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26140 , F 176, S 8, H M 471155, I/A 2 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PAGAFANTA SL
Nif:B85581759
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE MADRID
Juez / Ponente:FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN
Parte Dispositiva:
CONCLUSION DE CONCURSO POR INSUFICIENCIA DE MASA ACTIVA
Fecha de Resolución:21/07/2020
Número Procedimiento Concursal:516/2020
Datos Registrales:
Tomo:
26140
Libro:
0
Folio:
176
Hoja:
8-471155
Inscripción:
2
Fecha Inscripción06/10/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26140 , F 176, S 8, H M 471155, I/A 2 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PAGAFANTA SL
Nif:B85581759
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE MADRID
Juez / Ponente:FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN
Parte Dispositiva:
POR AUTO FIRME DICTADO EL 21 DE JULIO DE 2020, POR EL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 6 DE MADRID, BAJO EL Nº PROCEDIMIENTO 516/2020 SE DECLARA EN CONCURSO A LA SOCIEDAD PAGAFANTA SL
Fecha de Resolución:21/07/2020
Número Procedimiento Concursal:516/2020
Datos Registrales:
Tomo:
26140
Libro:
0
Folio:
176
Hoja:
8-471155
Inscripción:
2
Fecha Inscripción06/10/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26140 , F 176, S 8, H M 471155, I/A 2 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-28
- QUEDA CERRADA LA HOJA REGISTRAL DE LA SOCIEDAD Y CANCELADOS TODOS LOS ASIENTOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26140 , F 176, S 8, H M 471155, I/A 2 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-217-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-214-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26140 , F 174, S 8, H M 471155, I/A 1 (17/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-2-28
Dirección:AVDA DE LA CONSTITUCION 13 - LOCAL 19, CENTRO COME (MOSTOLES)
Comienzo de operaciones:03/12/08
Capital:8.000,00 Euros
Objeto social:La exportación e importación, la distribución y la comercialización, ya por cuenta propia o como comisionista, la compra-venta, al por mayor y al pormenor, de todo tipo de prendas de vestir y de calzado, y de sus complementos..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26140 , F 174, S 8, H M 471155, I/A 1 (17/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-2-28