PADOFAVI PROMOCIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Enric Morera, 27
Código Postal 08810
Municipio Sant Pere de Ribes
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PADOFAVI PROMOCIONES SL
CIF B64701873
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 31/10/2007
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PADOFAVI PROMOCIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PADOFAVI PROMOCIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Caral Fontanet Jonatan | Consejero | 29/07/2016 | 25/07/2022 |
Fontanet Cuadrado Alberto | Presidente | 26/03/2019 | 25/07/2022 |
Fontanet Cuadrado Alberto | Consejero | 26/03/2019 | 25/07/2022 |
Fontanet Cuadrado Alberto | Liquidador Mancomunado | 25/07/2022 | 25/07/2022 |
Pages Comas Isidro | Consejero | 25/07/2022 | |
Pages Comas Isidro | Liquidador Mancomunado | 25/07/2022 | 25/07/2022 |
Pages Comas Isidro | Secretario | 25/07/2022 | |
Villa Aledo Rafael | Consejero | 05/08/2014 | 25/07/2022 |
Cuadrado Flemmich Maria Amparo | Presidente | 29/07/2016 | 26/03/2019 |
Cuadrado Flemmich Maria Amparo | Consejero | 05/08/2014 | 26/03/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PADOFAVI PROMOCIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40018 , F 104, S 8, H B 356835, I/A 7 (25/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-08
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40018 , F 104, S 8, H B 356835, I/A 7 (25/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-08
Liquidador Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40018 , F 104, S 8, H B 356835, I/A 7 (25/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40018 , F 104, S 8, H B 356835, I/A 6 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40018 , F 104, S 8, H B 356835, I/A 6 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40018 , F 103, S 8, H B 356835, I/A 5 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40018 , F 103, S 8, H B 356835, I/A 5 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-08
- CL ENRIC MORERA Num.27 (SANT PERE DE RIBES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40018 , F 103, S 8, H B 356835, I/A 4 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-08
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40018 , F 103, S 8, H B 356835, I/A 4 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-08
Apoderado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40018 , F 103, S 8, H B 356835, I/A 4 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-08