PADILLA DE LOS CABALLEROS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ VELAZQUEZ NUMERO DOCE, BAJO
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PADILLA DE LOS CABALLEROS SL
CIF B63382568
Capital Social 1275400.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 30/12/2003
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PADILLA DE LOS CABALLEROS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PADILLA DE LOS CABALLEROS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Sanchiz Jose Angel | Liquidador Solidario | 12/04/2019 | 12/04/2019 |
Martinez Sanchiz Jose Angel | Administrador Solidario | 26/02/2010 | 12/04/2019 |
Martinez Sanchiz Miguel | Administrador Solidario | 26/02/2010 | 12/04/2019 |
Martinez Sanchiz Miguel Maria | Administrador Solidario | 12/04/2019 | |
Martinez Sanchiz Miguel Maria | Liquidador Solidario | 12/04/2019 | 12/04/2019 |
Sanchiz Gil De Avalle Maria Cristina | Administrador | 03/11/2017 |
ACTOS BORME DE PADILLA DE LOS CABALLEROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37033 , F 148, S 8, H M 661550, I/A 3 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37033 , F 148, S 8, H M 661550, I/A 3 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37033 , F 148, S 8, H M 661550, I/A 3 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37033 , F 148, S 8, H M 661550, I/A 3 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-28
- C/ VELAZQUEZ NUMERO DOCE, BAJO (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37033 , F 148, S 8, H M 661550, I/A 2 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-28
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36216 , F 191, S 8, H B 278834, I/A 4 (03/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-08
- SE AMPLIA A: "LA SUSCRIPCION Y TENENCIA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES, QUEDANDO SIEMPRE EXCLUIDAS LAS ACTIVIDADES OBJETO DE LA LEGISLACION DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVAS Y DE MERCADO DE VALORES..."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36216 , F 190, S 8, H B 278834, I/A 3 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-62-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 19.-RETRIBUCION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36216 , F 190, S 8, H B 278834, I/A 3 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-62-08
Capital Anterior: | 1.030.500,00 | Euros |
Aumento de capital: | 244.900,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.275.400,00 | Euros |
Porcentaje: | 23,77 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36216 , F 190, S 8, H B 278834, I/A 3 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-62-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08