PADELPORT SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INGRUSA, CALLE ACERIAS S/N - PUERTO
Municipio Sagunto/Sagunt
Provincia Valencia
Razón Social PADELPORT SL
CIF B98238439
Capital Social 3009.0 Euros
Actividad Gestión de instalaciones deportivas
Fecha de Constitución 25/03/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PADELPORT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PADELPORT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Escobar Alejandro | Administrador Unico | 28/07/2014 | 19/07/2016 |
Torrente Lopez Jose Javier | Liquidador Unico | 19/07/2016 | 19/07/2016 |
Moreno Gonzalez Javier | Administrador Unico | 14/12/2010 | 28/07/2014 |
Martinez Escobar Alejandro | Administrador Mancomunado | 03/05/2010 | 14/12/2010 |
Moreno Gonzalez Javier | Administrador Mancomunado | 03/05/2010 | 14/12/2010 |
Torrente Lopez Jose Javier | Administrador Mancomunado | 03/05/2010 | 14/12/2010 |
ACTOS BORME DE PADELPORT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9172, L 6455, F 186, S 8, H V 138510, I/A 4 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-142-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9172, L 6455, F 186, S 8, H V 138510, I/A 4 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-142-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9172, L 6455, F 186, S 8, H V 138510, I/A 4 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-142-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9172, L 6455, F 186, S 8, H V 138510, I/A 4 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-142-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9172, L 6455, F 186, S 8, H V 138510, I/A 4 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-142-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9172, L 6455, F 186, S 8, H V 138510, I/A 3 (28/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-146-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9172, L 6455, F 186, S 8, H V 138510, I/A 3 (28/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-146-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-170-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9172, L 6455, F 185, S 8, H V 138510, I/A 2 (14/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9172, L 6455, F 185, S 8, H V 138510, I/A 2 (14/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-46