PADEL GAME XEREZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social COMPJ MARIA EUGENIA - CALLE SUDAFRICA NAVES, 20-2
Municipio Jerez de la Frontera
Provincia Cádiz
Razón Social PADEL GAME XEREZ SL
CIF B11850054
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Gestión de instalaciones deportivas
Fecha de Constitución 03/07/2006
Nombres Anteriores
- CONSTRUCCIONES Y REFORMAS GARFE SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario Exposito Lopez Jose
VINCULACIONES DE PADEL GAME XEREZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PADEL GAME XEREZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Exposito Garces Abraham | Apoderado Solidario | 28/08/2012 | 03/02/2022 |
Exposito Lopez Jose | Socio Unico | 28/08/2012 | 03/02/2022 |
Garces Barbadilla Francisca | Apoderado Solidario | 28/08/2012 | 03/02/2022 |
Garces Barbadilla Francisca | Administrador Unico | 28/08/2012 | 03/02/2022 |
Garces Barbadilla Francisca | Liquidador | 03/02/2022 | 03/02/2022 |
Amador Galiano Juan Jose | Administrador Unico | 16/05/2012 | 28/08/2012 |
Exposito Lopez Jose | Administrador Unico | 28/08/2012 | 28/08/2012 |
Garrido Exposito Antonio Jesus | Administrador Unico | 16/05/2012 |
ACTOS BORME DE PADEL GAME XEREZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2058 , F 52, S 8, H CA 33604, I/A 8 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2058 , F 52, S 8, H CA 33604, I/A 8 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2058 , F 52, S 8, H CA 33604, I/A 8 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-11
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2058 , F 52, S 8, H CA 33604, I/A 8 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2058 , F 52, S 8, H CA 33604, I/A 7 (28/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-172-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2058 , F 52, S 8, H CA 33604, I/A 7 (28/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-172-11
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1820 , F 140, S 8, H CA 33604, I/A 6 (28/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1820 , F 140, S 8, H CA 33604, I/A 5 (28/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1820 , F 140, S 8, H CA 33604, I/A 5 (28/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-11
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1820 , F 140, S 8, H CA 33604, I/A 5 (28/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-11