PADEL ES MODA SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL POZO HONDO, AVENIDA COMUNIDAD VAL
Código Postal 13610
Municipio Campo de Criptana
Provincia Ciudad Real
Razón Social PADEL ES MODA SL
CIF B13509880
Capital Social 57174.32 Euros
Fecha de Constitución 31/03/2010
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Borlan Torrus Rafael
Propietario SOLUCIONES Y PROYECTOS SL
VINCULACIONES DE PADEL ES MODA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PADEL ES MODA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Borlan Torrus Rafael | Administrador Unico | 26/04/2012 | 02/10/2018 |
SOLUCIONES Y PROYECTOS SL | Socio Unico | 07/02/2018 | 02/10/2018 |
Sanz Salmoral Victor Luis | Apoderado | 26/04/2012 | 14/06/2013 |
Borlan Torrus Rafael | Administrador Solidario | 02/09/2010 | 26/04/2012 |
Sanchez Manjavacas Carriazo Juan Jose | Administrador Solidario | 02/09/2010 | 26/04/2012 |
ACTOS BORME DE PADEL ES MODA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 637 , F 168, S 8, H CR 20660, I/A 8 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-200-13
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 637 , F 168, S 8, H CR 20660, I/A 8 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-200-13
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 523 , F 187, S 8, H CR 20660, I/A 7 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-13
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 523 , F 187, S 8, H CR 20660, I/A 6 (14/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-120-13
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 523 , F 186, S 8, H CR 20660, I/A 5 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-13
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 523 , F 186, S 8, H CR 20660, I/A 4 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 523 , F 186, S 8, H CR 20660, I/A 4 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-13
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 523 , F 186, S 8, H CR 20660, I/A 4 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-13
Capital Anterior: | 5.005,06 | Euros |
Aumento de capital: | 52.169,26 | Euros |
Capital Actual: | 57.174,32 | Euros |
Porcentaje: | 1.042,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 523 , F 185, S 8, H CR 20660, I/A 3º (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-13
Capital Anterior: | 3.005,06 | Euros |
Aumento de capital: | 2.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.005,06 | Euros |
Porcentaje: | 66,55 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 523 , F 185, S 8, H CR 20660, I/A 2 (30/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-13