PADECOL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Mantuano, 9
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PADECOL SL
CIF B80787302
Actividad Otras instalaciones en obras de construcción
Órgano Administración Administrador único
Propietario Moreno Gonzalez Luis
VINCULACIONES DE PADECOL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PADECOL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moreno Gonzalez Luis | Socio Unico | 12/12/2011 | 20/02/2019 |
Moreno Martinez Susana | Administrador Unico | 31/10/2012 | 20/02/2019 |
Moreno Martinez Susana | Liquidador | 20/02/2019 | 20/02/2019 |
Moreno Gonzalez Luis | Administrador Unico | 04/11/2011 | 31/10/2012 |
Gonzalez Fernandez Francisco | Administrador Mancomunado | 04/11/2011 | |
Moreno Gonzalez Luis | Administrador Mancomunado | 04/11/2011 |
ACTOS BORME DE PADECOL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7439 , F 215, S 8, H M 120364, I/A 6 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7439 , F 215, S 8, H M 120364, I/A 6 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7439 , F 215, S 8, H M 120364, I/A 6 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7439 , F 215, S 8, H M 120364, I/A 6 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7439 , F 214, S 8, H M 120364, I/A 5 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-218-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7439 , F 214, S 8, H M 120364, I/A 5 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-218-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7439 , F 214, S 8, H M 120364, I/A 4 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7439 , F 214, S 8, H M 120364, I/A 3 (04/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-218-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7439 , F 214, S 8, H M 120364, I/A 3 (04/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-218-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7439 , F 214, S 8, H M 120364, I/A 3 (04/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-218-28