PACKAGING AND INYECT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Oropendolas, 10
Código Postal 28320
Municipio Pinto
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PACKAGING AND INYECT SL
CIF B85175123
Capital Social 5340.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Sanchez Marquez Andres
VINCULACIONES DE PACKAGING AND INYECT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PACKAGING AND INYECT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez Marquez Andres | Administrador Unico | 13/03/2020 | 23/04/2024 |
Molano Bejar Alvaro | Administrador Unico | 18/12/2014 | 13/03/2020 |
Elez Fernandez Maria Victoria | Apoderado | 23/02/2016 | |
Adrian Lopez Maria Dolores | Administrador Unico | 17/11/2011 | 18/12/2014 |
Alarcon Abendaño Vicente | Administrador Unico | 17/11/2011 |
ACTOS BORME DE PACKAGING AND INYECT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24694 , F 78, S 8, H M 444539, I/A 10 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24694 , F 78, S 8, H M 444539, I/A 10 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-28
Capital Anterior: | 8.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 2.660,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.340,00 | Euros |
Porcentaje: | 33,25 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24694 , F 77, S 8, H M 444539, I/A 9 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 13º de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24694 , F 77, S 8, H M 444539, I/A 8 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24694 , F 77, S 8, H M 444539, I/A 7 (13/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24694 , F 77, S 8, H M 444539, I/A 7 (13/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-28
- C/ OROPENDOLAS 10 (PINTO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24694 , F 76, S 8, H M 444539, I/A 6 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24694 , F 76, S 8, H M 444539, I/A 5 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24694 , F 76, S 8, H M 444539, I/A 4 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24694 , F 76, S 8, H M 444539, I/A 4 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-28