PABELLON DOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Princesa, 24
Código Postal 28008
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PABELLON DOS SL
CIF B84390525
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 20/06/2005
VINCULACIONES DE PABELLON DOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PABELLON DOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casillas Garcia Rocio | Apoderado | 19/01/2016 | 18/01/2022 |
CONSULTING DE ECONOMISTAS SA | Liquidador | 18/01/2022 | 18/01/2022 |
Garcia Vicario Eugenio Javier | Apoderado | 14/06/2016 | 18/01/2022 |
Martin Lara Luis | Representante | 15/02/2019 | 18/01/2022 |
Martin Lara Luis | Liquidador | 18/01/2022 | 18/01/2022 |
NOVA II ADQUISICIONES SL | Administrador Unico | 18/01/2022 | |
Suero Valenzuela Celestino | Representante | 06/10/2014 | 15/02/2019 |
Garcia Martin Francisco Jose | Socio Unico | 16/06/2014 | 18/01/2016 |
Garcia Nuñez Maria Elena | Representante | 06/10/2014 |
ACTOS BORME DE PABELLON DOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21555 , F 144, S 8, H M 383571, I/A 8 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21555 , F 144, S 8, H M 383571, I/A 8 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21555 , F 144, S 8, H M 383571, I/A 8 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21555 , F 144, S 8, H M 383571, I/A 8 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21555 , F 144, S 8, H M 383571, I/A 7 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21555 , F 144, S 8, H M 383571, I/A 7 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21555 , F 143, S 8, H M 383571, I/A 6 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21555 , F 143, S 8, H M 383571, I/A 5 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21555 , F 142, S 8, H M 383571, I/A 4 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21555 , F 142, S 8, H M 383571, I/A 3 (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-28